Držitelia nadstavbových odznakov VOPT (stav k 12.10.2018)
Priezvisko a meno | miesto | SSIII VOPT | SSII VOPT | SSI VOPT | ESIII VOPT | ESII VOPT | ESI VOPT | Rovníkový VOPT | Extrémny bronz | Extrémny striebro | Extrémny zlato | Stop stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10 000 km) | (15 000 km) | (20 000 km) | (25 000 km) | (30 000 km) | (35 000 km) | (40 075 km) | (45 000 km) | (50 000 km) | (55 000 km) | (60 000 km) | ||
Bada Peter | Skloplast Trnava | 11.5.1996 15.4.2000 |
8.5.1999 24.6.2000 |
20.4.2002 8.3.2003 |
4.9.2004 12.3.2005 |
19.7.2008 15.12.2008 |
10.3.2012 10.3.2012 |
|||||
Bahurinský Ľudovít | Bratislava | 17.5.2003 10.10.2003 |
13.11.2010 2.2.2011 |
7.6.2015 27.6.2015 |
||||||||
Barta Michal | 31.1.2016 31.1.2016 |
|||||||||||
Blštaková Darina | 20.11.2017 20.11.2017 |
|||||||||||
Bodó Alfonz | Žilina | 15.6.1996 12.6.2000 |
||||||||||
Brudňak Ján | Svidník (Snina) | 16.9.1990 23.3.2001 |
27.8.1994 23.3.2001 |
|||||||||
Dunajčík Peter | 14.10.2017 |
|||||||||||
Farkašovský Ladislav | Tesla Bratislava | 22.3.1997 15.4.2000 |
22.12.2001 9.3.2002 |
20.8.2004 31.12.2004 |
1.9.2006 2.2.2007 |
12.9.2008 14.11.2009 |
2.2.2011 26.2.2011 |
18.9.2013 24.1.2014 |
||||
Groman Peter, Ing. | Tesla Bratislava | 15.5.1996 1.12.2001 |
19.6.2000 1.12.2001 |
27.9.2003 5.4.2004 |
18.3.2006 28.4.2006 |
15.12.2007 1.8.2008 |
5.9.2009 5.12.2009 |
31.12.2011 25.2.2012 |
7. 9. 2013 4.2.2014 |
26.6.2014 27.6.2015 |
3.12.2016 31.12.2016 |
|
Haas Alexander | Tesla Bratislava | 31.12.2001 10.4.2008 |
10.10.2009 28.4.2010 |
15.10.2012 15.10.2012 |
||||||||
Hanuš Jaroslav, Ing. | Tesla Bratislava | 4.6.1981 15.4.2000 |
4.5.1996 15.4.2000 |
16.6.2001 17.6.2001 |
19.4.2004 19.6.2004 |
26.5.2007 20.4.2008 |
2.2.2011 26.2.2011 |
5.10.2013 4.2.2014 |
||||
Hevér Gábor | Maďarsko | 12.11.2000 9.7.2012 |
7.6.2001 9.7.2012 |
2007 31.12.2012 |
31.12.2012 31.12.2012 |
|||||||
Hrdlička Peter | Tesla Bratislava | 27.4.2013 27.4.2013 |
||||||||||
Hromkovič Juraj | Tesla Bratislava | 12.8.1998 31.12.2012 |
31.12.2012 |
31.12.2012 31.12.2012 |
31.12.2014 31.12.2014 |
10.12.2016 11.11.2017 |
||||||
Jančík Ondrej | TTesla Bratislava | 5.6.2002 4.2.2014 |
6.6.2008 4.2.2014 |
15.6.2012 4.2.2014 |
4.5.2015 12.11.2016 |
25.6.2017 25.6.2017 |
||||||
Januška Stanislav | 9.12.2017 24.6.2018 |
|||||||||||
Javorská Zuzana | Tesla Bratislava |
7.3.2015 7.3.2015 |
||||||||||
Javorský Vladimír | Tesla Bratislava | 1.5.1998 15.4.2000 |
7.7.2001 2.4.2002 |
10.10.2004 10.10.2004 |
26.9.2009 4.1.2010 |
12.11.2016 12.11.2016 |
||||||
Kadlečík Ivan | 19.9.2015 12.3.2016 |
|||||||||||
Karovič Jozef | Bratislava - BEZ | 8.6.1985 17.7.2010 |
20.6.1988 17.7.2010 |
8.11.1991 17.7.2010 |
3.12.1995 17.7.2010 |
9.9.2001 17.7.2010 |
||||||
Klokner Melichar | Tesla Bratislava | 18.4.1987 15.4.2000 |
29.4.1989 15.4.2000 |
1.6.1991 15.4.2000 |
27.9.1992 15.4.2000 |
30.9.1995 15.4.2000 |
25.4.1998 15.4.2000 |
26.8.2000 1.10.2000 |
16.8.2002 8.3.2003 |
|||
Korčok Attila | Lokomotíva Bratislava | 29.8.1981 24.6.2000 |
27.8.1983 24.6.2000 |
24.5.1987 24.6.2000 |
9.5.1989 24.6.2000 |
6.10.1990 24.6.2000 |
13.6.1992 24.6.2000 |
30.4.1994 24.6.2000 |
15.6.1996 8.3.2003 |
12.1.2002 5.2.2004 |
19.8.2007 23.6.2009 |
12.4.2012 17.5.2012 |
Košický Ivan,MUDr. | Trnava | 5.12.1998 25.9.2000 |
||||||||||
Kováč Peter | Pezinok | 13.2.2016 25.6.2016 |
||||||||||
Královič František | Štart Trnava | 14.12.1987 15.4.2000 |
2.2.1991 15.4.2000 |
12.2.1994 15.4.2000 |
2.11.1996 6.6.2000 |
22.12.2001 2.6.2002 |
10.9.2005 1.6.2008 |
19.12.2009 31.12.2009 |
||||
Krno Svetozár | Bratislava | 16.9.1990 21.6.2003 |
4.2.1992 21.6.2003 |
22.6.1995 21.6.2003 |
16.102001 21.6.2003 |
10.10.2015 12.11.2016 |
||||||
Kyselica Ján | Tesla Bratislava | 28.8.1988 15.4.2000 |
21.10.1991 15.4.2000 |
17.9.1994 15.4.2000 |
15.11.1996 15.4.2000 |
|||||||
Lietavec Miroslav | Špačince | 31.5.2008 30.6.2008 |
||||||||||
Lumtzer Kvetoslav | Poprad | 7.6.1998 28.2.2001 |
24.11.2001 20.1.2002 |
2.8.2003 13.3.2004 |
11.12.2004 12.3.2005 |
15.7.2006 15.9.2006 |
26.1.2008 30.1.2008 |
29.8.2009 23.2.2010 |
2.4.2011 20.5.2011 |
6.10.2012 10.12.2012 |
3.8.2014 14.10.2014 |
12.10.2016 6.5.2017 |
Majdan Miroslav | Tesla Bratislava | 16.6.2002 17.6.2002 |
3.6.2006 2.2.2007 |
6.6.2012 6.6.2012 |
12.11.2016 12.11.2016 |
|||||||
Mihalovič Štefan | 5.6.2013 4.2.2014 |
25.6.2017 25.6.2017 |
||||||||||
Minárik Peter, Ing. | Štart Trnava | 6.1.1991 15.4.2000 |
5.12.1993 15.4.2000 |
11.1.1997 15.4.2000 |
12.2.2000 20.5.2000 |
8.9.2003 12.7.2010 |
20.6.2006 12.7.2010 |
11.11.2009 12.7.2010 |
||||
Nadaský Pavol | Špačince | 23.2.2008 12.3.2016 |
20.2.2010 12.3.2016 |
23.2.2013 12.3.2016 |
||||||||
Nehyba Vladimír, Ing. | Tesla Bratislava | 23.2.1991 4.7.2000 |
30.4.1994 5.7.2000 |
19.4.1997 6.7.2000 |
10.6.2000 6.7.2000 |
|||||||
Nižnan Ivan, Ing. | Tesla Bratislava | 18.4.1992 15.4.2000 |
11.10.1997 15.4.2000 |
1.6.2002 2.6.2002 |
13.3.2006 13.3.2006 |
27.6.2009 8.7.2009 |
24.6.2012 9.7.2012 |
27.6.2015 27.6.2015 |
||||
Nižnan Marián | Tesla Bratislava | 16.6.1995 15.4.2000 |
15.5.2000 1.10.2000 |
25.5.2006 2.2:2007 |
29.9.2009 5.1.2010 |
4.1.2014 7.3.2015 |
||||||
Novák Jozef | Bratislava | 7.6.1997 28.2.2001 |
8.3.2003 26.4.2003 |
5.10.2008 4.2.2014 |
||||||||
Obdržálek Peter, Ing. | 12.5.1990 15.4.2000 |
30.1.1993 15.4.2000 |
9.3.1996 15.4.2000 |
6.5.2000 27.5.2000 |
3.4.2004 8.5.2004 |
10.5.2008 25.6.2009 |
||||||
Obdržálková Jana | Lokomotíva Bratislava | 15.5.1990 15.10.2000 |
25.9.1993 15.10.2000 |
16.1.1994 15.10.2000 |
26.8.2000 8.7.2009 |
8.5.2006 8.7.2009 |
31.12.2011 25.2.2012 |
12.11.2016 12.11.2016 |
||||
Pado Rudolf | Lipt.Mikuláš | 1988 20.3.2006 |
1.9.1989 20.3.2006 |
1999 20.3.2006 |
15.12.1991 20.3.2006 |
14.6.1992 20.3.2006 |
20.9.1992 20.3.2006 |
20.11.1992 20.3.2006 |
21.10.1995 20.3.2006 |
|||
Parcer Ján | Prievidza | 1.6.1998 1.6.2000 |
23.12.2000 21.6.2001 |
23.6.2007 8.12.2008 |
||||||||
Patrovič Milan | Bratislava | 13.7.1996 8.12.2008 |
10.5.2003 8.12.2008 |
31.12.2008 31.12.2012 |
31.12.2012 4.2.2014 |
|||||||
Porubanec Cyril | Tesla Bratislava | 8.5.1995 15.4.2000 |
9.8.1998 15.4.2000 |
20.10.2001 15.4.2002 |
8.8.2004 10.10.2004 |
1.5.2005 1.9.2005 |
30.6.2006 30.6.2006 |
4.4.2008 20.1.2010 |
26.6.2010 12.7.2010 |
|||
Regula Lacher | Tesla Bratislava | 10.5.2016 11.11.2017 |
||||||||||
Rím Ondrej | Tesla Bratislava | 9.10.1991 14.11.2009 |
9.5.1994 14.11.2009 |
19.9.2008 14.11.2009 |
14.11.2009 14.11.2009 |
14.11.2009 14.11.2009 |
14.11.2009 14.11.2009 |
6.4.2010 7.4.2010 |
||||
Sasák Jaroslav | Tesla Bratislava |
5.6.2013 4.2.2014 |
25.6.2017 25.6.2017 |
|||||||||
Sládeček Štefan | Bratislava | 30.6.1990 1.7.2008 |
7.6.1997 8.7.2008 |
12.5.2005 10.7.2008 |
||||||||
Stotka Vladimír | Tesla Bratislava | 20.8.1988 15.4.2000 |
1.6.1991 15.4.2000 |
20.3.1994 15.4.2000 |
13.12.1996 15.4.2000 |
11.3.2000 15.4.2000 |
20.1.2006 20.2.2006 |
8.4.2006 8.4.2006 |
||||
Surán Július | Tlmače | 10.1.1997 30.9.2005 |
5.5.2000 17.3.2009 |
6.5.2004 20.3.2015 |
7.9.2008 31.12.2016 |
3.4.2012 31.12.2016 |
31.12.2016 31.12.2016 |
|||||
Svítek Miroslav | Biatek Bratislava | 1.12.2001 2.4.2002 |
31.7.2004 10.12.2004 |
25.6.2007 10.4.2008 |
12.2.2011 13.2.2011 |
6.12.2013 4.2.2014 |
12.11.2016 12.11.2016 |
|||||
Svrček Vladimír | Tesla Bratislava | 22.4.1994 15.4.2000 |
10.9.2001 9.3.2002 |
10.10.2005 2.2:2007 |
4.3.2009 5.1.2010 |
31.12.2011 25.2.2012 |
7.6.2014 31.12.2015 |
3.9.2016 6.5.2017 |
||||
Szöczová Iveta | 20.11.2017 20.11.2017 |
|||||||||||
Šoula Pavol, Ing. | Lokomotíva Bratislava | 1.6.1991 15.4.2000 |
14.10.1995 15.4.2000 |
9.10.1999 15.4.2000 |
20.9.2003 8.12.2008 |
23.6.2013 15.8.2013 |
||||||
Šulek Karol | Tesla Bratislava | 5.2.2005 10.10.2005 |
24.6.2007 30.6.2007 |
10.4.2009 5.1.2010 |
31.12.2011 25.2.2012 |
31.12.2012 31.12.2012 |
12.12.2013 4.2.2014 |
28.6.2015 16.7.2015 |
11.3.2017 6.5.2017 |
|||
Švancár Vladimír, Ing. | LOP Mních.Lehota | 3.6.2000 1.10.2000 |
3.6.2006 24.6.2006 |
4.12.2010 4.12.2010 |
7.6.2011 7.10.2011 |
4.4.2012 4.4.2013 |
5.9.2013 5.9.2013 |
16.10.2014 16.10.2014 |
||||
Tauber Karol | Bratislava | 20.8.1988 5.6.2004 |
20.3.1993 5.6.2004 |
|||||||||
Valach Peter | Tesla Bratislava | 2.12.2002 26.4.2003 |
23.8.2008 8.12.2008 |
|||||||||
Vávro Rastislav | 27.8.2016 5.5.2018 |
|||||||||||
Vida Ján | ŠKP Bratislava | 28.9.1995 2.12.2000 |
||||||||||
Vida Viliam | ŠKP Bratislava | 27.8.1984 15.4.2000 |
21.5.1987 15.4.2000 |
20.10.1989 15.4.2000 |
26.3.1994 15.4.2000 |
18.10.1998 15.4.2000 |
10.9.2001 1.12.2004 |
10.10.2005 8.6.2006 |
31.12.2010 25.2.2012 |
|||
Wittner Csilla | Maďarsko | 12.11.2010 9.7.2012 |
31.12.2012 31.12.2012 |
|||||||||
Udelené odznaky | spolu: 266 | 61 | 46 | 40 | 34 | 29 | 22 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 |
(10 000 km) | (15 000 km) | (20 000 km) | (25 000 km) | (30 000 km) | (35 000 km) | (40 075 km) | (45 000 km) | (50 000 km) | (55 000 km) | (60 000 km) |
Ak sa Vaše meno v zozname nenachádza alebo zobrazené údaje sú nepresné, oznámte to na adrese:
Ing.Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava
alebo pošlite upresňujúce údaje elektronickou poštou na mailto:soula@elf.stuba.sk